MANCHA REAL DIGITAL 93 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestra, 93
Código Postal 23100
Municipio Mancha Real
Provincia Jaén
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANCHA REAL DIGITAL 93 SL
CIF B23680762
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cobo Collado Matias
VINCULACIONES DE MANCHA REAL DIGITAL 93 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANCHA REAL DIGITAL 93 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Collado Matias | Liquidador | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Cobo Collado Matias | Socio Unico | 27/08/2012 | 17/11/2021 |
Cobo Collado Matias | Administrador Unico | 27/08/2012 | 17/11/2021 |
Cobo Collado Matias | Administrador Solidario | 17/05/2011 | 27/08/2012 |
Perez Olid Lucia | Administrador Solidario | 17/05/2011 | 27/08/2012 |
ACTOS BORME DE MANCHA REAL DIGITAL 93 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-23
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-23
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-23
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-23
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 63, S 8, H J 18590, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-23
Dirección:C/ MAESTRA 93 (MANCHA REAL)
Comienzo de operaciones:05/05/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Compraventa al menor y al mayor de equipos y material informático; asesoramiento, gestión, dirección y desarrollo de empresas; compraventa y explotación de inmuebles rústicos y urbanos; desarrollo y venta de software y páginas web; desarrollo y formación de cursos de informática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 63, S 8, H J 18590, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-23