PEREZ OLID LUCIA
Informe ejecutivo de PEREZ OLID LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ OLID LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KALU GESTION Y DESARROLLO SL | Apoderado | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ OLID LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ OLID LUCIA
Empresa: MANCHA REAL DIGITAL 93 SL
Administrador Solidario
- Cobo Collado Matias
- Perez Olid Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 64, S 8, H J 18590, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-23
Empresa: MANCHA REAL DIGITAL 93 SL
Administrador Solidario
- Cobo Collado Matias
- Perez Olid Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 63, S 8, H J 18590, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-23
Empresa: KALU GESTION Y DESARROLLO SL
Apoderado
- Perez Olid Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 184, S 8, H J 18467, I/A 3 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-23
Empresa: KALU GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Perez Olid Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 184, S 8, H J 18467, I/A 2 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-23
Empresa: KALU GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Perez Olid Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 183, S 8, H J 18467, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-23
Información de PEREZ OLID LUCIA
Mostramos los datos de PEREZ OLID LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ OLID LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos