MAGAZ ALCABRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Atlantida, 98
Código Postal 36208
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAGAZ ALCABRE SL
CIF B27744259
Capital Social 34002.0 Euros
Fecha de Constitución 09/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAGAZ ALCABRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGAZ ALCABRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Magaz Ledo Jose Manuel | Administrador Unico | 21/07/2014 | 18/02/2020 |
Santos-santorum Salgado Jose Enrique | Liquidador | 18/02/2020 | 18/02/2020 |
Magaz Ledo Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 12/12/2012 | 21/07/2014 |
Vicente Rodriguez Antonia | Administrador Mancomunado | 12/12/2012 | 21/07/2014 |
Magaz Ledo Jesus | Administrador Solidario | 19/07/2010 | 12/12/2012 |
Magaz Ledo Jose Manuel | Administrador Solidario | 19/07/2010 | 12/12/2012 |
ACTOS BORME DE MAGAZ ALCABRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 3 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 3 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 3 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-36