VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA
Informe ejecutivo de VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCES RODRIGUEZ RESTAURACION SL | Administrador Unico | 15/11/2016 | |
PALAFITO'S FOOD SL | Apoderado | 16/06/2011 | |
TOÑI VICENTE SL | Administrador Unico | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA
Empresa: LUCES RODRIGUEZ RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163, L 4163, F 60, S 8, H PO 61091, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-36
Empresa: ROSAURA ANTONIETA SL
Administrador Mancomunado
- Valladares Hernandez Gloria
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 167, S 8, H SC 48229, I/A 3 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-15
Empresa: ROSAURA ANTONIETA SL
Administrador Mancomunado
- Valladares Hernandez Gloria
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 203, S 8, H LU 18153, I/A 1 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-27
Empresa: MAGAZ ALCABRE SL
Administrador Mancomunado
- Magaz Ledo Jose Manuel
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-36
Empresa: MAGAZ ALCABRE SL
Administrador Mancomunado
- Magaz Ledo Jose Manuel
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643, L 3643, F 11, S 8, H PO 49895, I/A 3 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-36
Empresa: PALAFITO'S FOOD SL
Apoderado
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716, L 3716, F 211, S 8, H PO 51452, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-36
Empresa: TOÑI VICENTE SL
Administrador Unico
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 78, S 8, H SC 12027, I/A 7 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-15
Empresa: TOÑI VICENTE SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Vidal Maria Francisca
- Vicente Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 78, S 8, H SC 12027, I/A 7 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-15
Información de VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA
Mostramos los datos de VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE RODRIGUEZ ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos