MAGAPLAST SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social MAGAPLAST SA
CIF A36045557
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAGAPLAST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGAPLAST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mondelo Lopez Pablo | Administrador Solidario | 06/03/2009 | 03/03/2010 |
Osorio Perez Agustin Angel | Administrador Solidario | 06/03/2009 | 03/03/2010 |
Mondelo Lopez Pablo | Consejero Delegado | 06/03/2009 | |
Mondelo Lopez Pablo | Consejero | 06/03/2009 | |
Osorio Perez Agustin Angel | Presidente | 06/03/2009 | |
Osorio Perez Agustin Angel | Consejero | 06/03/2009 | |
Osorio Riego Daniel | Secretario | 06/03/2009 | |
Osorio Riego Daniel | Consejero | 06/03/2009 |
ACTOS BORME DE MAGAPLAST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 217, S 8, H PO 5090, I/A 19 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 217, S 8, H PO 5090, I/A 19 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-244-36
- La Sociedad "MAGAPLAST SA" refundió sus Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 216, S 8, H PO 5090, I/A 18 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 216, S 8, H PO 5090, I/A 18 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 216, S 8, H PO 5090, I/A 18 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-36
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 216, S 8, H PO 5090, I/A 18 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-36
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-39-36