OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL
Informe ejecutivo de OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS OSORIO SA | Consejero | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL
Empresa: PLASTICOS Y DESARROLLOS SA
Administrador Solidario
- Mondelo Lopez Pablo
- Osorio Perez Agustin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3555, L 3555, F 207, S 8, H PO 5042, I/A 49 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-36
Empresa: PLASTICOS Y DESARROLLOS SA
Administrador Solidario
- Mondelo Lopez Pablo
- Osorio Perez Agustin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3555, L 3555, F 205, S 8, H PO 5042, I/A 43 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-36
Empresa: INDUSTRIAS OSORIO SA
Consejero
- Osorio Guitian Jose Luis
- Osorio Guitian Maria Del Pilar
- Osorio Perez Agustin Angel
- Osorio Perez Estrella Rosa
- Osorio Perez Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010, L 1010, F 184, S 8, H PO 2246, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-36
Empresa: INDUSTRIAS OSORIO SA
Consejero
- Osorio Guitian Jose Luis
- Osorio Guitian Maria Del Pilar
- Osorio Perez Agustin Angel
- Osorio Perez Estrella Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010, L 1010, F 184, S 8, H PO 2246, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-36
Empresa: MAGAPLAST SA
Administrador Solidario
- Mondelo Lopez Pablo
- Osorio Perez Agustin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 216, S 8, H PO 5090, I/A 18 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-36
Empresa: MAGAPLAST SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mondelo Lopez Pablo
- Osorio Perez Agustin Angel
- Osorio Riego Daniel
Presidente
- Osorio Perez Agustin Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 1435, F 216, S 8, H PO 5090, I/A 18 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-36
Información de OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL
Mostramos los datos de OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSORIO PEREZ AGUSTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos