MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO SL - EXTINGUIDA
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO SL
CIF B15804396
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Auditor AUCTOR SLP
VINCULACIONES DE MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amenedo Ansede Francisco Javier | Apoderado | 06/02/2009 | 10/10/2011 |
AUCTOR SLP | Auditor | 02/03/2009 | 10/10/2011 |
Figueira Ortega Aida Yulissa | Apoderado | 03/09/2009 | 10/10/2011 |
Bonilla Grande Jose Maria | Apoderado Solidario | 02/07/2010 | |
Branco Illodo Pilar Encarnacion | Apoderado Solidario | 02/07/2010 | |
Branco Illodo Pilar Encarnacion | Apoderado Mancomunado | 02/07/2010 | |
Carballo Fernandez Monica | Apoderado Mancomunado | 02/07/2010 | |
Castro Duro Maria Isabel | Apoderado Mancomunado | 02/07/2010 | |
Estepa Dominguez Domingo | Apoderado Solidario | 02/07/2010 | |
Ferrero Hermosa Catalina | Apoderado Solidario | 02/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 133, S 8, H SC 27602, I/A 56 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 133, S 8, H SC 27602, I/A 56 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 132, S 8, H SC 27602, I/A 55 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-15
- REVOCAR el poder conferido a don Ramón Penido López, con D.N.I. 44.818.989-Q, y a doña María Iluminada Miguel Fernández, con D.N.I. 12.398.281-Q; mayores de edad, en escritura autorizada por el Notario de Santiago, don José Antonio CortizoNieto, el día 6 de Marzo de 2.008, 615 protocolo.-REVOCAR el poder conferido a don Constantino López Pérez, con D.N.I. 33.306.967-Y, en escritura autorizada por el Notario de Santiago de Compostela, don José Antonio Cortizo Nieto, el día 7 de Julio de 2.006, número 1.538 de protocolo.-REVOCAR el poder conferido a don José Ramón Penido López, con D.N.I 44.818.989-Q, en escritura autorizada por el Notario don Manuel María Romero Neira, como Notario titular de la Notaría de Negreira, el 24 de Mayo de 2.005, 706 de Protocolo.REVOCAR el poder conferido a doña María Iluminada Miguel Fernández, con D.N.I. 12.398.281-Q, en escritura autorizada por el Notario de Santiago de Compostela, don Carlos de la Torre Deza, el día 5 de Junio de 2.007, número 1.859 de Protocolo.REVOCAR el poder conferido a don José Noya Rey, con D.N.I. 33.235.257-G, en escritura autorizada por el Notario don Manuel María Romero Neira, como Notario titular de la Notaría de Negreira, el día 26 de Abril de 2.005, número 587 de ProtocoloREVOCAR el poder conferido a don Francisco Amenedo Ansede, con D.N.I. 76.568.387-F, en escritura autorizada por el Notario don Manuel María Romero Neira, como Notario titular de la Notaría de Negreira, el día 5 de Agosto de 2.003, número 1.109 de ProtocoloREVOCAR el poder conferido a don David Borrajo Toimil, con D.N.I. 34.989.050-R, en escritura autorizada por el Notario de Santiago de Compostela, don Carlos de la Torre Deza, el día 8 de Mayo de 2.007, 1.546 de Protocolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 131, S 8, H SC 27602, I/A 54 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-15
Apoderado Mancomunado
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Carballo Fernandez Monica
- Castro Duro Maria Isabel
- Ferrero Hermosa Catalina
- Ferrero Hermosa Catalina
- Lopez Canal Jose Manuel
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Penido Lopez Jose Ramon
- Penido Lopez Jose Ramon
- Penido Lopez Jose Ramon
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Piñeiro Maria-alicia
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
- Velo Bello Maria Jose
Apoderado Solidario
- Bonilla Grande Jose Maria
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Estepa Dominguez Domingo
- Ferrero Hermosa Catalina
- Garcia Vicente Maria Del Rocio
- Lago Sanmartin Javier
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Miguel Fernandez Maria-iluminada
- Noya Rey Jose
- Penido Lopez Jose Ramon
- Penido Lopez Jose Ramon
- Piña Ortiz Maria Dolores
- Rodriguez Pelaez Ignacio
- Rodriguez Piñeiro Maria-alicia
- Sebastian Monterde Isabel
- Velo Bello Maria Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 131, S 8, H SC 27602, I/A 54 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 131, S 8, H SC 27602, I/A 53 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-211-15
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 131, S 8, H SC 27602, I/A 52 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-15