BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION
Informe ejecutivo de BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 41
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRAMEXPA GLOBAL SL | Administrador Solidario | 06/06/2024 | |
MAHIA INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 30/11/2023 | |
MAHIA-OBRAS SL | Administrador Solidario | 30/11/2023 | |
HOTEL BALNEARIO DO TREMO SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
HOTEL BALNEARIO DO TREMO SL | Apoderado Solidario | 16/07/2021 | |
URBAN MAHIA SL | Administrador Unico | 01/12/2017 | |
GEX BIENESTAR SL | Apoderado | 03/02/2017 | |
RALOCASA SL | Administrador Unico | 04/12/2015 | |
BALNEARIO DO TREMO SL | Administrador Unico | 04/12/2015 | |
COCIÑAS MAHIA SL | Administrador Unico | 04/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION
Empresa: FRAMEXPA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Ortega Mesa Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 34730, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-47
Empresa: FRAMEXPA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 34730, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-47
Empresa: MAHIA-OBRAS SL
Administrador Solidario
- Basante Ares Carmen
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 65, S 8, H SC 15999, I/A 28 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-15
Empresa: MAHIA-OBRAS SL
Administrador Unico
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 65, S 8, H SC 15999, I/A 28 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-15
Empresa: MAHIA INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Basante Ares Carmen
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 87, S 8, H SC 14723, I/A 61 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-15
Empresa: MAHIA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 87, S 8, H SC 14723, I/A 61 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-15
Empresa: HOTEL BALNEARIO DO TREMO SL
Administrador Unico
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 146, S 8, H SC 51327, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-15
Empresa: MULTIGESMA SL
Administrador Unico
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 126, S 8, H SC 45444, I/A 5 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-15
Empresa: HOTEL BALNEARIO DE COMPOSTELA SL
Administrador Unico
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 218, S 8, H SC 32161, I/A 13 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-15
Empresa: HOTEL BALNEARIO DO TREMO SL
Apoderado Solidario
- Branco Illodo Pilar Encarnacion
- Lopez Casal Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 145, S 8, H SC 51327, I/A 2 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-15
VER MAS ACTOS
Información de BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION
Mostramos los datos de BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRANCO ILLODO PILAR ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos