MAEROTEL SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social MAEROTEL SL
CIF B07040322
Capital Social 60100.0 Euros
Nombres Anteriores
- MAEROTEL SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAEROTEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAEROTEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roses Juaneda Antonio | Administrador Unico | 10/03/2014 | 11/09/2014 |
Roses Juaneda Antonio | Administrador Unico | 30/05/2012 | 10/03/2014 |
ACTOS BORME DE MAEROTEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 191, S 8, H PM 8506, I/A 12 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 191, S 8, H PM 8506, I/A 12 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 191, S 8, H PM 8506, I/A 12 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-07
Empresa: MAEROTEL SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación y nueva redacción de los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 43, S 8, H PM 8506, I/A 11 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Empresa: MAEROTEL SA
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 1,21 | Euros |
Capital Actual: | 60.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 43, S 8, H PM 8506, I/A 11 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Empresa: MAEROTEL SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 43, S 8, H PM 8506, I/A 11 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Empresa: MAEROTEL SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 43, S 8, H PM 8506, I/A 11 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Empresa: MAEROTEL SA
- Denominación y forma adoptada: MAEROTEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 43, S 8, H PM 8506, I/A 11 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Empresa: MAEROTEL SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 43, S 8, H PM 8506, I/A 10 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-07
Empresa: MAEROTEL SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-07