MAEFRUT SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social MAEFRUT SL
CIF B41616988
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAEFRUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAEFRUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Moreno Manuel | Administrador Unico | 06/03/2012 | 06/04/2016 |
Gallego Perez Manuel | Apoderado | 03/05/2012 | 06/04/2016 |
Gallego Perez Manuel | Administrador Unico | 06/03/2012 |
ACTOS BORME DE MAEFRUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 193, S 8, H SE 15989, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 193, S 8, H SE 15989, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 193, S 8, H SE 15989, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 193, S 8, H SE 15989, I/A 5 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 193, S 8, H SE 15989, I/A 4 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 193, S 8, H SE 15989, I/A 4 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-167-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41