GALLEGO PEREZ MANUEL
Informe ejecutivo de GALLEGO PEREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GALLEGO PEREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAL Y SOL SA | Apoderado | 03/05/2012 | |
SAL Y SOL SA | Consejero | 06/03/2012 |
VINCULACIONES DE GALLEGO PEREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO PEREZ MANUEL
Empresa: SAL Y SOL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gallego Moreno Manuel
- Gallego Perez Manuel
- Pedrajas Morales Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 37, S 8, H SE 19182, I/A 19 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: SAL Y SOL SA
Consejero
- Gallego Moreno Manuel
- Gallego Perez Manuel
- Mula Lopez Francisco
- Pedrajas Morales Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 36, S 8, H SE 19182, I/A 17 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-41
Empresa: EXPENDEDORAS MALAGA SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852 , F 212, S 8, H SE 16228, I/A 4 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-41
Empresa: EXPENDEDORAS VALENCIA SL
Liquidador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 35, S 8, H SE 17933, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: EXPENDEDORAS VALENCIA SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 35, S 8, H SE 17933, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: EXPENDEDORAS ANTEQUERA SL
Liquidador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 216, S 8, H SE 31188, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: EXPENDEDORAS ANTEQUERA SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 216, S 8, H SE 31188, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: EXPENDEDORAS JEDULA SL
Liquidador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852 , F 191, S 8, H SE 16224, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: EXPENDEDORAS JEDULA SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852 , F 191, S 8, H SE 16224, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: EXPENDEDORAS CHICLANA SL
Liquidador Unico
- Gallego Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852 , F 181, S 8, H SE 16222, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
VER MAS ACTOS
Información de GALLEGO PEREZ MANUEL
Mostramos los datos de GALLEGO PEREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO PEREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos