MACA LAGUNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO El Vallado, 58
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MACA LAGUNA SL
CIF B76651710
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MACA LAGUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MACA LAGUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Ramos Mario | Administrador Unico | 02/07/2019 | 14/05/2021 |
Rodriguez Ramos Mario | Liquidador | 14/05/2021 | 14/05/2021 |
Rodriguez Ramos Casiano | Administrador Mancomunado | 11/11/2014 | 02/07/2019 |
Rodriguez Ramos Mario | Administrador Mancomunado | 11/11/2014 | 02/07/2019 |
ACTOS BORME DE MACA LAGUNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 96, S 8, H TF 54467, I/A 1 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-38
Dirección:CMNO VALLADO 58 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:07/10/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 3 . Objeto social: Constituye el objeto de la compañía el siguiente: La construcción, restauración y reformas de todo tipo de construcciones. El Código de la Actividad Económica principal de dicho objeto, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es el número 43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 96, S 8, H TF 54467, I/A 1 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-38