RODRIGUEZ RAMOS MARIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RAMOS MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ RAMOS MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O2R ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 08/09/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RAMOS MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RAMOS MARIO
Empresa: O2R ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7272 , F 21, S 8, H SE135912, I/A 1 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-41
Administrador Unico
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 81, S 8, H TF 16902, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-38
Empresa: MACA LAGUNA SL
Liquidador
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
Empresa: MACA LAGUNA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ramos Mario
Liquidador
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
Empresa: MACA LAGUNA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Empresa: MACA LAGUNA SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ramos Casiano
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 97, S 8, H TF 54467, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Administrador Unico
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 81, S 8, H TF 16902, I/A 3 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-38
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ramos Casiano
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 81, S 8, H TF 16902, I/A 3 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-38
Empresa: MACA LAGUNA SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ramos Casiano
- Rodriguez Ramos Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 96, S 8, H TF 54467, I/A 1 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-38
Información de RODRIGUEZ RAMOS MARIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RAMOS MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RAMOS MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos