MAC ANDREWS TOURS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bertendona, 4
Código Postal 48008
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MAC ANDREWS TOURS SA
CIF A28130656
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.macandrewsiberia.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAC ANDREWS TOURS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAC ANDREWS TOURS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echavarren Serrano Amaya | Apoderado | 22/10/2009 | 17/07/2020 |
Garbati Gomez Paula | Apoderado | 21/01/2020 | 17/07/2020 |
Garbati Gomez Paula | V-SEC NO CON | 20/01/2010 | 17/07/2020 |
Gimeno Berasaluce Jose | Apoderado | 22/10/2009 | 17/07/2020 |
Guillaume Pierre Jean Lathelize | Presidente | 08/02/2019 | 17/07/2020 |
Guillaume Pierre Jean Lathelize | Consejero | 08/02/2019 | 17/07/2020 |
Hille Sven Alexander | Secretario No Consejero | 28/01/2020 | 17/07/2020 |
John Nielsen | Apoderado Solidario | 13/03/2018 | 17/07/2020 |
Lars Christian Kastrup | Consejero | 08/02/2019 | 17/07/2020 |
Lathelize Guillaume Pierre Jean | Presidente | 17/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAC ANDREWS TOURS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 8 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 8 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
- Otras modificaciones estatutarias: 36. Disolución y nombramiento de Liquidadores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 8 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 8 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 8 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 7 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 6 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 6 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 168, S 8, H BI 73079, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 168, S 8, H BI 73079, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-48