LEBEL CLAUDE
Informe ejecutivo de LEBEL CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEBEL CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CMA CGM INLAND SERVICES SPAIN SA | Consejero | 18/10/2019 | 24/08/2020 |
MAC ANDREWS TOURS SA | Consejero | 10/10/2019 | 17/07/2020 |
VINCULACIONES DE LEBEL CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEBEL CLAUDE
Empresa: CONTAINERSHIPS-CMA CGM SA
Consejero
- Lebel Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5846 , F 97, S 8, H BI 73151, I/A 16 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-48
Empresa: MAC ANDREWS TOURS SA
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 169, S 8, H BI 73079, I/A 8 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: CONTAINERSHIPS-CMA CGM SA
Consejero
- Lebel Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5846 , F 94, S 8, H BI 73151, I/A 6 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-48
Empresa: MAC ANDREWS TOURS SA
Consejero
- Lebel Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 168, S 8, H BI 73079, I/A 3 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Información de LEBEL CLAUDE
Mostramos los datos de LEBEL CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEBEL CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos