M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MENDI ALDE 39 5ºD
Código Postal 48530
Municipio Ortuella
Provincia Bizkaia
Razón Social M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL
CIF B95694089
Capital Social 3060.0 Euros
Fecha de Constitución 18/07/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hemso Artitayaporn | Liquidador Solidario | 02/01/2015 | 02/01/2015 |
Hemso Artitayaporn | Administrador Solidario | 15/11/2012 | 02/01/2015 |
Valcarcel Rodriguez Leticia | Liquidador Solidario | 02/01/2015 | 02/01/2015 |
Valcarcel Rodriguez Leticia | Administrador Solidario | 02/01/2015 | |
Varcarcel Rodriguez Leticia | Administrador Solidario | 15/11/2012 | 02/01/2015 |
Casas Ibañez Lucia | Apoderado | 23/07/2012 | 01/04/2014 |
Casas Ibañez Lucia | Administrador Solidario | 15/11/2012 | 01/04/2014 |
Camardiel Barrachina Maria Luisa | Administrador Unico | 21/07/2012 | 15/11/2012 |
ACTOS BORME DE M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 5 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 5 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 5 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 5 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Administrador Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 218, S 8, H BI 60705, I/A 2 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 217, S 8, H BI 60705, I/A 1 (21/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48