CASAS IBAÑEZ LUCIA
Informe ejecutivo de CASAS IBAÑEZ LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAS IBAÑEZ LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVACTION SL | Liquidador | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
ACTIVACTION SL | Administrador Unico | 17/01/2014 | 14/12/2021 |
M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL | Apoderado | 23/07/2012 | 01/04/2014 |
M&M&T COMUNICACION Y MARKETING EN RED SL | Administrador Solidario | 15/11/2012 | 01/04/2014 |
VINCULACIONES DE CASAS IBAÑEZ LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS IBAÑEZ LUCIA
Empresa: ACTIVACTION SL
Liquidador
- Casas Ibañez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 189, S 8, H BI 63492, I/A 2 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Empresa: ACTIVACTION SL
Administrador Unico
- Casas Ibañez Lucia
Liquidador
- Casas Ibañez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 189, S 8, H BI 63492, I/A 2 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Administrador Solidario
- Casas Ibañez Lucia
Apoderado
- Casas Ibañez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
Empresa: ACTIVACTION SL
Administrador Unico
- Casas Ibañez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 188, S 8, H BI 63492, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-48
Administrador Solidario
- Casas Ibañez Lucia
- Hemso Artitayaporn
- Varcarcel Rodriguez Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 219, S 8, H BI 60705, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Apoderado
- Casas Ibañez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 218, S 8, H BI 60705, I/A 2 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Información de CASAS IBAÑEZ LUCIA
Mostramos los datos de CASAS IBAÑEZ LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS IBAÑEZ LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos