M GOMEZ SL - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social M GOMEZ SL
CIF B12052130
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Lain Ruben
VINCULACIONES DE M GOMEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M GOMEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Lain Ruben | Apoderado | 10/02/2009 | 12/05/2014 |
Gomez Lain Ruben | Administrador Unico | 17/08/2009 | 12/05/2014 |
Gomez Martinez Marcelino | Administrador Unico | 17/08/2009 |
ACTOS BORME DE M GOMEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 74, S 8, H CS 5930, I/A 10 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 74, S 8, H CS 5930, I/A 10 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-249-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 73, S 8, H CS 5930, I/A 9 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 73, S 8, H CS 5930, I/A 9 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 73, S 8, H CS 5930, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-12