GOMEZ LAIN RUBEN
Informe ejecutivo de GOMEZ LAIN RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ LAIN RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRM GOMEZ SL | Administrador Solidario | 12/05/2014 | |
DRM GOMEZ SL | Apoderado | 14/08/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ LAIN RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ LAIN RUBEN
Empresa: DRM GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Lain David
- Gomez Lain Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251, L 814, F 146, S 8, H CS 23235, I/A 7 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-12
Empresa: M GOMEZ SL
Administrador Unico
- Gomez Lain Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 73, S 8, H CS 5930, I/A 9 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-12
Empresa: DRM GOMEZ SL
Apoderado
- Gomez Lain Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251, L 814, F 145, S 8, H CS 23235, I/A 4 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-12
Empresa: M GOMEZ SL
Apoderado
- Gomez Lain Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 220, F 73, S 8, H CS 5930, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-12
Información de GOMEZ LAIN RUBEN
Mostramos los datos de GOMEZ LAIN RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ LAIN RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos