M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mar, 34
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL
CIF B96683339
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrandiz Lahoz Miguel | Administrador Unico | 23/06/2010 | 25/01/2018 |
Ferrandiz Lahoz Miguel Angel | Liquidador Unico | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
Calvo Alonso Rafael | Apoderado Mancomunado | 23/06/2010 | 26/10/2012 |
Dolz Pla Ignacio Luis | Apoderado Mancomunado | 23/06/2010 | 26/10/2012 |
Valles Sales Francisco | Apoderado Mancomunado | 23/06/2010 | 26/10/2012 |
FERRANDARA SL | Presidente | 23/06/2010 | |
FERRANDARA SL | Consejero Delegado | 23/06/2010 | |
FERRANDARA SL | Consejero | 23/06/2010 | |
Ferrandiz Ara Maria Elena | Secretario | 23/06/2010 | |
Ferrandiz Ara Maria Elena | Consejero | 23/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 7 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 74, S 8, H V 56246, I/A 6 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 73, S 8, H V 56246, I/A 5 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46