FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL | Liquidador Unico | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
VILESA 2000 SL | Liquidador | 03/08/2017 | 03/08/2017 |
VILESA 2000 SL | Administrador Unico | 28/12/2016 | 03/08/2017 |
HILASCOM SL | Liquidador | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
HILASCOM SL | Administrador Unico | 28/12/2016 | 24/07/2017 |
VINCULACIONES DE FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL
Empresa: M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL
Liquidador Unico
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Empresa: M FERRANDIZ FIBERS & YARNS SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882, L 3188, F 75, S 8, H V 56246, I/A 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Empresa: VILESA 2000 SL
Liquidador
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 183, S 8, H A 63637, I/A 12 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-03
Empresa: VILESA 2000 SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Liquidador
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 183, S 8, H A 63637, I/A 12 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-03
Empresa: HILASCOM SL
Liquidador
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 44, S 8, H A 68867, I/A 4 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-03
Empresa: HILASCOM SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Liquidador
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 44, S 8, H A 68867, I/A 4 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-03
Empresa: VILESA 2000 SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 183, S 8, H A 63637, I/A 11 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-03
Empresa: HILASCOM SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Lahoz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 44, S 8, H A 68867, I/A 3 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-03
Información de FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDIZ LAHOZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos