LYSENA INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LYSENA INVESTMENTS SL
CIF B88602743
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario DELARIO INVESTMENTS SA
VINCULACIONES DE LYSENA INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LYSENA INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcediano Saiz Monica | Apoderado Solidario | 31/03/2020 | 15/08/2022 |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado | 18/06/2020 | 15/08/2022 |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado Solidario | 31/03/2020 | 15/08/2022 |
Beltermann Boris | Apoderado | 05/04/2021 | 15/08/2022 |
Caridad Sanchez Edgar | Apoderado Solidario | 31/03/2020 | 15/08/2022 |
Castaños Gil Patxi- Xabier | Apoderado Solidario | 31/03/2020 | 15/08/2022 |
Curcio Arroyo Alejandra | Apoderado | 18/06/2020 | 15/08/2022 |
Dupont Frederic | Apoderado Mancomunado | 31/03/2020 | 15/08/2022 |
Garcia Cañedo-arguelles Mario | Administrador Mancomunado | 30/05/2022 | 15/08/2022 |
Garcia Cañedo-arguelles Mario | Apoderado | 18/06/2020 | 15/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LYSENA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 208, S 8, H M 715559, I/A 12 (15/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 208, S 8, H M 715559, I/A 12 (15/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 208, S 8, H M 715559, I/A 12 (15/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 207, S 8, H M 715559, I/A 11 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 207, S 8, H M 715559, I/A 11 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 206, S 8, H M 715559, I/A 10 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 206, S 8, H M 715559, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 205, S 8, H M 715559, I/A 8 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 205, S 8, H M 715559, I/A 7 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 205, S 8, H M 715559, I/A 7 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28