LYRA CHIC COUTURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de las Moradas, 27
Código Postal 28770
Municipio Colmenar Viejo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LYRA CHIC COUTURE SL
CIF B86752490
Capital Social 15100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 06/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LYRA CHIC COUTURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LYRA CHIC COUTURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Montoto Beatriz | Apoderado | 11/06/2013 | 20/01/2022 |
Fernandez Montoto Beatriz | Administrador Unico | 03/06/2016 | 20/01/2022 |
Lopez Jimenez Jose Ismael | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Lopez Jimenez Jose Ismael | Socio Unico | 07/06/2013 | 03/06/2016 |
Lopez Jimenez Jose Ismael | Administrador Unico | 07/06/2013 | 03/06/2016 |
ACTOS BORME DE LYRA CHIC COUTURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 153, S 8, H M 560346, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 153, S 8, H M 560346, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 153, S 8, H M 560346, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 153, S 8, H M 560346, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 152, S 8, H M 560346, I/A 4 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 152, S 8, H M 560346, I/A 4 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 152, S 8, H M 560346, I/A 4 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 387,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 152, S 8, H M 560346, I/A 3 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 150, S 8, H M 560346, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 150, S 8, H M 560346, I/A 1 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28