FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LYRA CHIC COUTURE SL | Apoderado | 11/06/2013 | 20/01/2022 |
LYRA CHIC COUTURE SL | Administrador Unico | 03/06/2016 | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ
Empresa: LYRA CHIC COUTURE SL
Administrador Unico
- Fernandez Montoto Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 153, S 8, H M 560346, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: LYRA CHIC COUTURE SL
Administrador Unico
- Fernandez Montoto Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 152, S 8, H M 560346, I/A 4 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Empresa: LYRA CHIC COUTURE SL
Apoderado
- Fernandez Montoto Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 150, S 8, H M 560346, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-28
Información de FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ
Mostramos los datos de FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MONTOTO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos