LUXO ESPAÑOLA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social LUXO ESPAÑOLA SA
CIF A08930588
Actividad Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUXO ESPAÑOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUXO ESPAÑOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bordas Montoliu Joaquin | REP.ADM.CONC | 30/05/2014 | 24/11/2017 |
BUFETE RABIONET & ASSOCIATS SAP | Administrador Concursal | 30/05/2014 | 24/11/2017 |
Codina Jane Inmaculada | Apoderado | 03/05/2013 | 24/11/2017 |
Ullod Sanchez Enrique | Apoderado | 28/06/2011 | 24/11/2017 |
Ullod Sanchez Enrique | Administrador Unico | 25/04/2013 | 19/08/2015 |
Aguaron De La Cruz Pedro | Secretario No Consejero | 25/04/2013 | |
Codina Jane Inmaculada | Consejero Delegado | 12/01/2011 | 25/04/2013 |
Codina Jane Inmaculada | Consejero | 04/08/2009 | 25/04/2013 |
Ullod Pujol Ignacio | Consejero | 02/12/2009 | 25/04/2013 |
Ullod Sanchez Enrique | Presidente | 25/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUXO ESPAÑOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 178, S 8, H B 79793, I/A 34 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 562/2013, AUTO FIRME DE FECHA 28/04/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 178, S 8, H B 79793, I/A 34 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 178, S 8, H B 79793, I/A 34 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 562/2013, AUTO FIRME DE FECHA 22/04/2016, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 178, S 8, H B 79793, I/A 33 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 177, S 8, H B 79793, I/A 32 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 562/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 05/11/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 30/03/2015: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 177, S 8, H B 79793, I/A 32 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 177, S 8, H B 79793, I/A 32 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO NECESARIO 562/2013, AUTO FIRME DE FECHA 07/04/2014, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 176, S 8, H B 79793, I/A 31 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 176, S 8, H B 79793, I/A 31 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 175, S 8, H B 79793, I/A 30 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08