ULLOD PUJOL IGNACIO
Informe ejecutivo de ULLOD PUJOL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ULLOD PUJOL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXO ESPAÑOLA SA | Consejero | 02/12/2009 | 25/04/2013 |
ULSAN MEDICAL SL | Consejero | 09/02/2011 | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE ULLOD PUJOL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ULLOD PUJOL IGNACIO
Empresa: LUXO ESPAÑOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Codina Jane Inmaculada
- Ullod Pujol Ignacio
- Ullod Sanchez Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 174, S 8, H B 79793, I/A 29 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: ULSAN MEDICAL SL
Consejero
- Ullod Pujol Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42355 , F 121, S 8, H B 405005, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: LUXIT IBERICA SL
Consejero
- Codina Jane Inmaculada
- Ullod Pujol Ignacio
- Ullod Sanchez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42355 , F 118, S 8, H B 405005, I/A 1 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: LUXO ESPAÑOLA SA
Consejero
- Ullod Pujol Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41369 , F 172, S 8, H B 79793, I/A 24 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Información de ULLOD PUJOL IGNACIO
Mostramos los datos de ULLOD PUJOL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ULLOD PUJOL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos