LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Santo Domingo, 4
Municipio León
Provincia León
Razón Social LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
CIF B24515272
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 06/05/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bayon Castellanos Severiano
VINCULACIONES DE LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bayon Castellanos Severiano | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Bayon Castellanos Severiano | Administrador Unico | 09/03/2011 | 12/01/2023 |
Bayon Castellanos Severiano | Socio Unico | 09/03/2011 | 12/01/2023 |
Bayon Castellanos Severiano | Administrador Solidario | 09/03/2011 | |
Duarte Albuerne Luis Gonzalo | Administrador Solidario | 09/03/2011 |
ACTOS BORME DE LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-4-24
- Se aclara el objeto social en el sentido de que en las actividades que sean profesionales la sociedad actuará como mediadora y coordinadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24