BAYON CASTELLANOS SEVERIANO
Informe ejecutivo de BAYON CASTELLANOS SEVERIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAYON CASTELLANOS SEVERIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAMAL ASESORIA SL | Administrador Unico | 16/05/2019 | |
AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES SL | Socio Unico | 15/02/2011 | |
AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE BAYON CASTELLANOS SEVERIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYON CASTELLANOS SEVERIANO
Empresa: LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
Empresa: LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 158, S 8, H LE 15940, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
Empresa: ZAMAL ASESORIA SL
Administrador Unico
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 167, S 8, H LE 16920, I/A 4 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-24
Empresa: ZAMAL ASESORIA SL
Administrador Solidario
- Bayon Castellanos Severiano
- Luengo Manjon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 167, S 8, H LE 16920, I/A 4 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-24
Empresa: LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
Empresa: LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Bayon Castellanos Severiano
- Duarte Albuerne Luis Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
Empresa: LUVER INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 157, S 8, H LE 15940, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-24
Administrador Unico
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 104, S 8, H LE 8100, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-24
Administrador Solidario
- Bayon Castellanos Severiano
- Duarte Albuerne Luis Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 104, S 8, H LE 8100, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-24
Socio Único
- Bayon Castellanos Severiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 104, S 8, H LE 8100, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-24
Información de BAYON CASTELLANOS SEVERIANO
Mostramos los datos de BAYON CASTELLANOS SEVERIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYON CASTELLANOS SEVERIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos