LUCAS Y OTROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dos Aguas, 26
Código Postal 50800
Municipio Zuera
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUCAS Y OTROS SL
CIF B99233157
Capital Social 78120.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/12/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LUCAS Y OTROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUCAS Y OTROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Longaron Raquel | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
Andres Longaron Raquel | Administrador Mancomunado | 21/01/2009 | 30/12/2019 |
Aurensanz Conde Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 30/12/2019 | |
Aurensanz Conde Juana Carlos | Administrador Mancomunado | 21/01/2009 | 30/12/2019 |
ACTOS BORME DE LUCAS Y OTROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 77, S 8, H Z 47981, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 77, S 8, H Z 47981, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 77, S 8, H Z 47981, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 77, S 8, H Z 47981, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 75, S 8, H Z 47981, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-50
Dirección:C/ DOS AGUAS 26 (ZUERA)
Comienzo de operaciones:01/12/08
Capital:78.120,00 Euros
Objeto social:La compraventa y arrendamiento, no financiero, de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 75, S 8, H Z 47981, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-50