ANDRES LONGARON RAQUEL
Informe ejecutivo de ANDRES LONGARON RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRES LONGARON RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCAS Y OTROS SL | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
LUCAS Y OTROS SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2009 | 30/12/2019 |
ARIDOS Y EXCAVACIONES ZUERA SL | Socio Unico | 14/01/2009 | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE ANDRES LONGARON RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES LONGARON RAQUEL
Empresa: LUCAS Y OTROS SL
Liquidador
- Andres Longaron Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 77, S 8, H Z 47981, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Empresa: LUCAS Y OTROS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Longaron Raquel
- Aurensanz Conde Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 77, S 8, H Z 47981, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Empresa: LUCAS Y OTROS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Longaron Raquel
- Aurensanz Conde Juana Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 75, S 8, H Z 47981, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-50
Empresa: ARIDOS Y EXCAVACIONES ZUERA SL
Socio Único
- Andres Longaron Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 145, S 8, H Z 32, I/A 15 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-50
Información de ANDRES LONGARON RAQUEL
Mostramos los datos de ANDRES LONGARON RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES LONGARON RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos