LUBRICANTES FERRANDO SL - EN DISOLUCION
Dirección social Av Catalunya, 3
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUBRICANTES FERRANDO SL
CIF B96685789
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Teléfono 96 138 70 00
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUBRICANTES FERRANDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUBRICANTES FERRANDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babe Navarro Enrique Maria | Apoderado | 23/07/2015 | 20/01/2021 |
Babe Navarro Enrique Maria | Secretario | 31/07/2015 | 20/01/2021 |
Babe Navarro Enrique Maria | Consejero | 31/07/2015 | 20/01/2021 |
Babe Navarro Fernando | Apoderado | 23/07/2015 | 20/01/2021 |
Babe Navarro Fernando | Presidente | 31/07/2015 | 20/01/2021 |
Babe Navarro Fernando | Consejero | 31/07/2015 | 20/01/2021 |
Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes | Consejero Delegado | 31/07/2015 | 20/01/2021 |
Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes | Consejero | 31/07/2015 | 20/01/2021 |
Ferrando Silvestre Jose | Administrador Unico | 31/07/2015 |
ACTOS BORME DE LUBRICANTES FERRANDO SL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUBRICANTES FERRANDO SL
Nif:B96685789
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE ACREEDORES. Se acuerda la disolución y.extinción de la persona jurídica y el cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil. Queda la concursada, a pesar de la extinción, responsable del pago de los créditos existentes, siendo el liquidador de la s
Fecha de Resolución:02/10/2020
Número Procedimiento Concursal:673/2020
Datos Registrales:
Tomo:
5947
Libro:
3253
Folio:
115
Hoja:
8-57607
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUBRICANTES FERRANDO SL
Nif:B96685789
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
Se acuerda la declaración del concurso de acreedores de la sociedad
Fecha de Resolución:02/10/2020
Número Procedimiento Concursal:673/2020
Datos Registrales:
Tomo:
5947
Libro:
3253
Folio:
115
Hoja:
8-57607
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUBRICANTES FERRANDO SL
Nif:B96685789
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
Se tiene por solicitada la declaración de acreedores
Fecha de Resolución:02/10/2020
Número Procedimiento Concursal:673/2020
Datos Registrales:
Tomo:
5947
Libro:
3253
Folio:
115
Hoja:
8-57607
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
- AVDA CATALUÑA 3 17A (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 6 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 6 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 6 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 6 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46