BABE NAVARRO FERNANDO
Informe ejecutivo de BABE NAVARRO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BABE NAVARRO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZACLE SL | Apoderado | 28/04/2020 | |
RESTAURANTE ESPACIO NAUTICO SL | Apoderado | 13/09/2016 |
VINCULACIONES DE BABE NAVARRO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BABE NAVARRO FERNANDO
Empresa: LUBRICANTES FERRANDO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Babe Navarro Enrique Maria
- Babe Navarro Fernando
- Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes
Presidente
- Babe Navarro Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-46
Empresa: PETROLEOS Y LUBRICANTES DEL ESTE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Babe Navarro Enrique Maria
- Babe Navarro Fernando
- Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes
Presidente
Secretario
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9895, L 7177, F 221, S 8, H V 163013, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-46
Empresa: MONTEGALERA SL
Apoderado
- Babe Navarro Enrique
- Babe Navarro Fernando
- Babe Verdu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274, L 5565, F 95, S 8, H V 107758, I/A 8 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-46
Empresa: ZACLE SL
Apoderado
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397, L 1709, F 80, S 8, H V 23656, I/A 9 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-46
Empresa: RESTAURANTE ESPACIO NAUTICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Babe Navarro Enrique Maria
- Babe Navarro Fernando
- Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes
Presidente
Secretario
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10172, L 7454, F 148, S 8, H V 172476, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-46
Empresa: RESTAURANTE ESPACIO NAUTICO SL
Apoderado
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10172, L 7454, F 147, S 8, H V 172476, I/A 3 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-46
Empresa: RESTAURANTE ESPACIO NAUTICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Babe Navarro Enrique Maria
- Babe Navarro Fernando
- Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes
Presidente
Secretario
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10172, L 7454, F 145, S 8, H V 172476, I/A 1 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-46
Empresa: LUBRICANTES FERRANDO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Babe Navarro Enrique Maria
- Babe Navarro Fernando
- Clerigues Amigo Maria Blanca Lourdes
Presidente
- Babe Navarro Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 115, S 8, H V 57607, I/A 6 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46
Empresa: LUBRICANTES FERRANDO SL
Apoderado
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 3253, F 114, S 8, H V 57607, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-46
Empresa: PETROLEOS Y LUBRICANTES DEL ESTE SL
Apoderado
- Babe Navarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9895, L 7177, F 220, S 8, H V 163013, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-46
VER MAS ACTOS
Información de BABE NAVARRO FERNANDO
Mostramos los datos de BABE NAVARRO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BABE NAVARRO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos