LUALBO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escritora Gertrudis Gomez de Avellaneda, 28
Código Postal 29196
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social LUALBO SL
CIF B92275460
Capital Social 3171117.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 10/10/2001
Órgano Administración Administrador único
Auditor ALCAZABA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE LUALBO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUALBO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCAZABA AUDITORES SLP | Auditor | 25/06/2019 | 25/01/2024 |
Fernandez Martinez Carmen | Auditor | 11/08/2011 | 25/01/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 16/05/2014 | 25/01/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 30/05/2016 | 25/01/2024 |
Lucas Riado Santiago Bernardino | Administrador Unico | 26/07/2012 | 25/01/2024 |
Lucas Riado Santiago Bernardino | Apoderado | 26/07/2012 | 25/01/2024 |
SALURI2012 SL | Administrador Unico | 25/01/2024 | |
SOIDEMER SL | Socio Unico | 17/07/2023 | 25/01/2024 |
Taillefer Ron Francisco | Auditor Suplente | 11/08/2011 | 25/01/2024 |
Lucas Riado Jesus Manuel Alfonso | Administrador Unico | 26/07/2012 | 26/07/2012 |
ACTOS BORME DE LUALBO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 101, S 8, H MA 70887, I/A 16 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 101, S 8, H MA 70887, I/A 16 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 101, S 8, H MA 70887, I/A 16 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 101, S 8, H MA 70887, I/A 16 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 101, S 8, H MA 70887, I/A 16 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 101, S 8, H MA 70887, I/A 15 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-29
- Se hace constar la revocación de auditor de cuentas de la entidad "ALCAZABA AUDITORES SLP" para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 100, S 8, H MA 70887, I/A 13 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 100, S 8, H MA 70887, I/A 12 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 100, S 8, H MA 70887, I/A 11 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-29
- C/ ESCRITORA GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA 28 (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 100, S 8, H MA 70887, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-29