TAILLEFER RON FRANCISCO
Informe ejecutivo de TAILLEFER RON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TAILLEFER RON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU HOGAR EN LA AXARQUIA SL | Auditor | 22/06/2022 | |
HORMIGONES ALHAURIN SA | Auditor Suplente | 06/09/2011 | |
SOIDEMER SL | Auditor Suplente | 11/08/2011 | |
SOIDEMER SL | Auditor Suplente de Cuentas Concursal | 11/08/2011 | |
ACTIVA LUCAS SL | Auditor Suplente | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE TAILLEFER RON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAILLEFER RON FRANCISCO
Empresa: TU HOGAR EN LA AXARQUIA SL
Auditor Suplente
Auditor
- Taillefer Ron Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5088, L 3995, F 154, S 8, H MA116418, I/A 4 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-29
Empresa: RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR SL
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 2922, F 62, S 8, H MA 83086, I/A 9 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-29
Empresa: RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR SL
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 2922, F 61, S 8, H MA 83086, I/A 8 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-29
Empresa: HORMIGONES ALHAURIN SA
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088, L 1001, F 4, S 8, H MA 30920, I/A 4 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-29
Empresa: ACTIVA LUCAS SL
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599, L 1512, F 6, S 8, H MA 43641, I/A 15 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-29
Empresa: LUALBO SL
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576, L 2488, F 97, S 8, H MA 70887, I/A 2 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-29
Empresa: SOIDEMER SL
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822, L 1735, F 15, S 8, H MA 2297, I/A 15 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-29
Empresa: TOP DIGITAL CATALUÑA 2005 SL
Auditor Suplente
- Taillefer Ron Francisco
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021, L 2932, F 129, S 8, H MA 83369, I/A 4 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-29
Información de TAILLEFER RON FRANCISCO
Mostramos los datos de TAILLEFER RON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAILLEFER RON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos