LOURO INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social LOURO INMUEBLES SL
CIF B36227080
Capital Social 2625066.12 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO PEREZ LEIROS SL
VINCULACIONES DE LOURO INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOURO INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Dios Teijeria Luciano | Liquidador | 29/01/2013 | 29/06/2018 |
GABINETE DE AUDITORIA Y CONTROL SLP | Auditor | 11/03/2010 | 29/06/2018 |
GRUPO PEREZ LEIROS SL | Socio Unico | 29/08/2011 | 29/06/2018 |
Perez Rodriguez Jose | Consejero | 11/03/2010 | 29/06/2018 |
Perez Rodriguez Jose | Secretario | 23/06/2011 | 29/06/2018 |
Perez Exposito Elena | Consejero | 11/12/2012 | 29/01/2013 |
Perez Exposito Laureano | Presidente | 11/12/2012 | 29/01/2013 |
Perez Exposito Laureano | Consejero | 11/12/2012 | 29/01/2013 |
Perez Rodriguez Carmen | Consejero | 11/12/2012 | 29/01/2013 |
Perez Rodriguez Isolina | Vicepresidente | 11/12/2012 | 29/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOURO INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 75, S 8, H PO 13921, I/A 28 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 75, S 8, H PO 13921, I/A 28 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 75, S 8, H PO 13921, I/A 27 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 75, S 8, H PO 13921, I/A 27 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-36
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 75, S 8, H PO 13921, I/A 27 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOURO INMUEBLES SL
Nif:B36227080
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:JOSE TRONCHONI ALBERT
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:85/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2095
Libro:
2095
Folio:
74
Hoja:
8-13921
Inscripción:
26
Fecha Inscripción11/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 74, S 8, H PO 13921, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOURO INMUEBLES SL
Nif:B36227080
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Huerta De Uña Diego Luis
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:JOSE TRONCHONI ALBERT
Fecha de Resolución:03/05/2012
Número Procedimiento Concursal:85/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2095
Libro:
2095
Folio:
74
Hoja:
8-13921
Inscripción:
26
Fecha Inscripción11/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 74, S 8, H PO 13921, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOURO INMUEBLES SL
Nif:B36227080
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Revocación de concurso
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:JOSE TRONCHONI ALBERT
Parte Dispositiva:
Concluir el procedimiento concursal por estar en el supuesto de inexistencia de.insolvencia de la concursada. Cesar a la administración concursal y como consecuencia cesar las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:85/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2095
Libro:
2095
Folio:
74
Hoja:
8-13921
Inscripción:
26
Fecha Inscripción11/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 74, S 8, H PO 13921, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 74, S 8, H PO 13921, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-36
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095, L 2095, F 74, S 8, H PO 13921, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-36