GRUPO PEREZ LEIROS SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social GRUPO PEREZ LEIROS SL
CIF B36243533
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO PEREZ LEIROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Dios Teijeira Luciano | Administrador Concursal | 21/10/2011 | 26/02/2019 |
GABINETE DE AUDITORIA Y CONTROL SLP | Auditor de Cuentas Concursal | 02/11/2010 | 26/02/2019 |
Perez Exposito Elena | Consejero | 06/02/2012 | |
Perez Exposito Laureano | Consejero | 06/02/2012 | |
Perez Exposito Laureano | Presidente | 12/03/2010 | 06/02/2012 |
Perez Rodriguez Carmen | Consejero | 12/03/2010 | 06/02/2012 |
Perez Rodriguez Isolina | Consejero | 06/02/2012 | |
Perez Rodriguez Isolina | Vicepresidente | 12/03/2010 | 06/02/2012 |
Perez Rodriguez Jose | Consejero | 06/02/2012 | |
Perez Rodriguez Manuel | Consejero | 06/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO PEREZ LEIROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 32 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PONTEVEDRA
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:29/10/2018
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
32
Fecha Inscripción26/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 32 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:De Dios Teijeira Luciano
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:06/10/2011
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
32
Fecha Inscripción26/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 32 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PONTEVEDRA
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:29/10/2018
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
32
Fecha Inscripción26/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 32 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-36
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 31 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:16/01/2012
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
31
Fecha Inscripción06/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 31 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-36
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A 31 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:06/10/2011
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A A (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:De Dios Teijeira Luciano
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:06/10/2011
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A A (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO PEREZ LEIROS SL
Nif:B36243533
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:06/10/2011
Número Procedimiento Concursal:134/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2793
Libro:
2793
Folio:
206
Hoja:
8-17360
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793, L 2793, F 206, S 8, H PO 17360, I/A A (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-36