LOTERIAS Y APUESTAS DEPORTIVAS DE GALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua da Republica Arxentina, 9
Código Postal 15701
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOTERIAS Y APUESTAS DEPORTIVAS DE GALICIA SL
CIF B70339981
Capital Social 344500.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 11/07/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOTERIAS Y APUESTAS DEPORTIVAS DE GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOTERIAS Y APUESTAS DEPORTIVAS DE GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Paz Leopoldo | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Martinez Paz Leopoldo | Consejero | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Martinez Paz Leopoldo | Secretario | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Mato Corral Victor Manuel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Mato Corral Victor Manuel | Consejero | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Mato Corral Victor Manuel | Liquidador Unico | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Mato Corral Victor Manuel | Presidente | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Portas Martinez Serafin | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Portas Martinez Serafin | Consejero | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
Portas Martinez Serafin | Vicepresidente | 03/08/2012 | 12/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOTERIAS Y APUESTAS DEPORTIVAS DE GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 196, S 8, H SC 46236, I/A 3 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 196, S 8, H SC 46236, I/A 3 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 196, S 8, H SC 46236, I/A 3 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 196, S 8, H SC 46236, I/A 3 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-15
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 196, S 8, H SC 46236, I/A 3 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5 , CAPITAL SOCIAL, Será de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS, dividido en TRES MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO participaciones de CIEN EUROS de valor nominal cada una, numeradas correlativamente a partir de la unidad. Cada participación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 195, S 8, H SC 46236, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-15
Capital Anterior: | 107.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 237.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 344.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 221,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 195, S 8, H SC 46236, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-15
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 194, S 8, H SC 46236, I/A 1 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-15
Dirección:C/ REPUBLICA ARGENTINA 9 1 A (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Comienzo de operaciones:11/07/12
Capital:107.100,00 Euros
Objeto social:La instalación y explotación de terminales de expedición y máquinas automáticas de apuestas, recreativas, recreativas con premio, máquinas de juego con o sin premio. Actividades de investigación para desarrollar modelos de máquinas dirigidas a actividades lúdicas con o sin premio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 194, S 8, H SC 46236, I/A 1 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-15