PORTAS MARTINEZ SERAFIN
Informe ejecutivo de PORTAS MARTINEZ SERAFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PORTAS MARTINEZ SERAFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUEGOS ATRES SL | Administrador Solidario | 31/05/2018 | |
RECREATIVOS PORTAS SL | Administrador Solidario | 07/05/2015 |
VINCULACIONES DE PORTAS MARTINEZ SERAFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTAS MARTINEZ SERAFIN
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Martinez Paz Leopoldo
- Mato Corral Victor Manuel
- Portas Martinez Serafin
Consejero
- Martinez Paz Leopoldo
- Mato Corral Victor Manuel
- Portas Martinez Serafin
Presidente
Secretario
Tesorero
- Portas Martinez Serafin
Vicepresidente
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 196, S 8, H SC 46236, I/A 3 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-15
Empresa: JUEGOS ATRES SL
Administrador Solidario
- Hermida Rueda Jorge Juan
- Murillo Solis Jose
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240, L 4240, F 165, S 8, H PO 63652, I/A 1 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-36
Empresa: RODRIBOSCH SL
Administrador Mancomunado
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767, L 3767, F 2, S 8, H PO 52531, I/A 2 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-36
Empresa: XALO BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Fero Xose Fiz
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369 , F 87, S 8, H C 45618, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-15
Empresa: RECREATIVOS PORTAS SL
Administrador Solidario
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173, L 2173, F 213, S 8, H PO 4177, I/A 11 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Martinez Paz Leopoldo
- Mato Corral Victor Manuel
- Portas Martinez Serafin
Consejero
- Martinez Paz Leopoldo
- Mato Corral Victor Manuel
- Portas Martinez Serafin
Presidente
Secretario
Tesorero
- Portas Martinez Serafin
Vicepresidente
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 194, S 8, H SC 46236, I/A 1 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-15
Empresa: RODRIBOSCH SL
Administrador Mancomunado
- Fiz Gomez Fero Xose
- Portas Martinez Serafin
- Rodriguez Gomez Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767, L 3767, F 1, S 8, H PO 52531, I/A 1 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-36
Empresa: S.J. & I.P. SL
Administrador Unico
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334, L 1334, F 112, S 8, H PO 10129, I/A 5 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-36
Empresa: XALO BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Fero Xose Fiz
- Portas Martinez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369 , F 86, S 8, H C 45618, I/A 1 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-15
Información de PORTAS MARTINEZ SERAFIN
Mostramos los datos de PORTAS MARTINEZ SERAFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTAS MARTINEZ SERAFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos