LORDA Y ROIG SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Binefar, 19
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LORDA Y ROIG SA
CIF A08275539
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Página Web www.lordayroig.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LORDA Y ROIG SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LORDA Y ROIG SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armengou Fal Conde Fernando Javier | Liquidador | 24/10/2013 | 11/11/2014 |
Armengou Arenas Georgina | Consejero | 14/09/2010 | 24/10/2013 |
Armengou Bertran Sara | Consejero | 14/09/2010 | 24/10/2013 |
Armengou Bertran Sara | Presidente | 14/09/2010 | 24/10/2013 |
Armengou Fal Conde Fernando Javier | Consejero | 14/09/2010 | 24/10/2013 |
Uson Barloque Ramon | Secretario No Consejero | 24/10/2013 | |
Armengou Bertran Ana Maria | Consejero | 14/09/2010 | |
Armengou Bertran Jose Oriol | Consejero | 14/09/2010 | |
Armengou Bertran Jose Oriol | Consejero Delegado | 14/09/2010 | |
Armengou Fal Conde Pedro | Consejero | 14/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LORDA Y ROIG SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 30 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 30 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 29 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 29 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 29 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.18:CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 28 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.29:SISTEMA DE RETRIBUCION DEL ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 68, S 8, H B 11157, I/A 27 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 68, S 8, H B 11157, I/A 26 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08