ARMENGOU ARENAS GEORGINA
Informe ejecutivo de ARMENGOU ARENAS GEORGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARMENGOU ARENAS GEORGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROKER DENTAL SL | Apoderado Solidario | 14/04/2022 | |
PROCLINIC SA | Apoderado | 31/03/2022 | |
ACADEMIA DE FORMACION CONTINUA EN ODONTOLOGIA SL | Apoderado | 31/03/2022 | |
LEVI STRAUSS DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 27/05/2014 |
VINCULACIONES DE ARMENGOU ARENAS GEORGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENGOU ARENAS GEORGINA
Empresa: BROKER DENTAL SL
Apoderado Solidario
- Armengou Arenas Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46412 , F 116, S 8, H B 99894, I/A 38 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
Empresa: PROCLINIC SA
Apoderado
- Armengou Arenas Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4530 , F 59, S 8, H Z 62654, I/A 28 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-50
Apoderado
- Armengou Arenas Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 118, S 8, H Z 63535, I/A 13 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-50
Empresa: LEVI STRAUSS DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Armengou Arenas Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 212, S 8, H B 17931, I/A 258 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: LEVI STRAUSS DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Armengou Arenas Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 143, S 8, H B 17931, I/A 231 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: LORDA Y ROIG SA
Consejero
- Armengou Arenas Georgina
- Armengou Bertran Sara
- Armengou Fal Conde Fernando Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 69, S 8, H B 11157, I/A 29 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: LORDA Y ROIG SA
Consejero
- Armengou Arenas Georgina
- Armengou Bertran Sara
- Armengou Fal Conde Fernando Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21381 , F 68, S 8, H B 11157, I/A 26 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
Información de ARMENGOU ARENAS GEORGINA
Mostramos los datos de ARMENGOU ARENAS GEORGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENGOU ARENAS GEORGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos