LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Algodonales, 12
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL
CIF B84829415
Actividad Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
Fecha de Constitución 18/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Rico Jose Maria | Apoderado | 21/05/2009 | 05/08/2013 |
Herrera Gorosito Gladys Myrian | Administrador Unico | 21/05/2009 | 05/08/2013 |
Herrera Gorosito Gladys Myrian | Liquidador | 05/08/2013 | 05/08/2013 |
Ruiz Huescar Jaime | Administrador Unico | 21/05/2009 |
ACTOS BORME DE LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- C/ ALGODONALES 12 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 4 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 139, S 8, H M 415528, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 139, S 8, H M 415528, I/A 2 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28