FERNANDEZ RICO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RICO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ RICO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL | Apoderado | 21/05/2009 | 05/08/2013 |
PROANGOLA SL | Presidente | 30/05/2011 | |
PROANGOLA SL | Consejero Delegado | 30/05/2011 | |
PROANGOLA SL | Consejero | 30/05/2011 | |
BUENA VISTA SOCIAL CLUB SL | Administrador Unico | 18/05/2009 | |
BUYBUSINESS SL | Administrador Solidario | 06/05/2009 | |
PARQUE DE NEGOCIOS SL | Administrador Solidario | 06/05/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RICO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RICO JOSE MARIA
Empresa: LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL
Apoderado
- Fernandez Rico Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 140, S 8, H M 415528, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Empresa: PROANGOLA SL
Consejero Delegado
- Fernandez Rico Jose Maria
Consejero
- Fernandez Rico Jose Maria
- Gonzalez Diaz Rosa Maria
- Villegas Mendez Vigo Eduardo
Presidente
- Fernandez Rico Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20201 , F 150, S 8, H M 356841, I/A 2 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Empresa: LORA-7 SERVICIOS DE PERFORACION SL
Apoderado
- Fernandez Rico Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23187 , F 139, S 8, H M 415528, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28
Empresa: BUENA VISTA SOCIAL CLUB SL
Administrador Unico
- Fernandez Rico Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16758 , F 3, S 8, H M 286281, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28
Empresa: PARQUE DE NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rico Jose Maria
- Gonzalez Diez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9038 , F 37, S 8, H M 74204, I/A 7 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Empresa: BUYBUSINESS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rico Jose Maria
- Gonzalez Diez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9038 , F 56, S 8, H M 91723, I/A 9 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de FERNANDEZ RICO JOSE MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ RICO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RICO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos