LONGREEF CAPITAL LF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 630
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LONGREEF CAPITAL LF SL
CIF B67194001
Capital Social 3050.0 Euros
Fecha de Constitución 21/03/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LONGREEF CAPITAL LF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LONGREEF CAPITAL LF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pes Arisso Marta | Liquidador | 01/08/2019 | 01/08/2019 |
Pes Arisso Marta | Administrador Unico | 07/03/2019 | 01/08/2019 |
Soler Munte Cristina | Administrador Unico | 03/05/2018 | 07/03/2019 |
ACTOS BORME DE LONGREEF CAPITAL LF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
- DECLARACION DE LA UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO "PASSPORT ONE, S.L.U."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.050,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
- AV DIAGONAL Num.630 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 87, S 8, H B 518646, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 85, S 8, H B 518646, I/A 1 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-08