LONGEVITY PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DARSENA DE NAOS, LA MARINA LANZAROTE, MODULO B1
Código Postal 35500
Municipio Arrecife
Provincia Las Palmas
Razón Social LONGEVITY PARTNERS SL
CIF B76299890
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 19/10/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LONGEVITY PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LONGEVITY PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ketilsson Olav | Apoderado | 06/11/2017 | 11/12/2020 |
Ketilsson Olav | Administrador Solidario | 06/11/2017 | 11/12/2020 |
Ketilsson Olav | Liquidador Solidario | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
Morales Quintana Carlos Javier | Apoderado | 06/11/2017 | 11/12/2020 |
Morales Quintana Carlos Javier | Administrador Solidario | 06/11/2017 | 11/12/2020 |
Morales Quintana Carlos Javier | Liquidador Solidario | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
ACTOS BORME DE LONGEVITY PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 10, S 8, H IL 11939, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-16-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 10, S 8, H IL 11939, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-16-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 10, S 8, H IL 11939, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-16-35
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 10, S 8, H IL 11939, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-16-35
Administrador Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 8, S 8, H IL 11939, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 8, S 8, H IL 11939, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-35
Dirección:C/ DARSENA DE NAOS, LA MARINA LANZAROTE, MODULO B1 (ARRECIFE)
Comienzo de operaciones:19/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la urbanización, promoción, construcción, explotación, compraventa y arrendamiento de todo tipo de inmuebles, incluso de tipo turístico. ACTIVIDAD PRINCIPAL: CNAE-2009, código 4110: Promoción inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 8, S 8, H IL 11939, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-35