KETILSSON OLAV
Informe ejecutivo de KETILSSON OLAV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KETILSSON OLAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA | Presidente | 21/05/2024 | |
CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA | Consejero | 21/05/2024 | |
DOMA LANZAROTE SL | Apoderado Solidario | 19/04/2023 | |
DOMA LANZAROTE SL | Administrador Solidario | 19/04/2023 | |
CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA | Apoderado Solidario | 04/08/2020 |
VINCULACIONES DE KETILSSON OLAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KETILSSON OLAV
Empresa: CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA
Consejero
- Ketilsson Olav
- Nielsen Tollef Wiggo
- Raetta Marita
- Rosvold Bjorn Arne
Presidente
- Ketilsson Olav
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 555, I/A 26 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA
Consejero
- Da Silva David Resende Brandao
- Ketilsson Olav
- Raetta Marita
Presidente
- Ketilsson Olav
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 555, I/A 26 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: LONGEVITY VILLAGE SA
Liquidador
- Ketilsson Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 151, S 8, H IL 12378, I/A 2 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-35
Empresa: LONGEVITY VILLAGE SA
Administrador Unico
- Ketilsson Olav
Liquidador
- Ketilsson Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 151, S 8, H IL 12378, I/A 2 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-35
Empresa: DOMA LANZAROTE SL
Administrador Solidario
- Da Silva David Resende Brandao
- Ketilsson Olav
Apoderado Solidario
- Da Silva David Resende Brandao
- Ketilsson Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 212, S 8, H IL 13620, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-35
Empresa: DOMA LANZAROTE SL
Apoderado Solidario
- Da Silva David Resende Brandao
- Ketilsson Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 212, S 8, H IL 13620, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-35
Empresa: LONGEVITY PARTNERS SL
Liquidador Solidario
- Ketilsson Olav
- Morales Quintana Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 10, S 8, H IL 11939, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-16-35
Empresa: LONGEVITY PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Ketilsson Olav
- Morales Quintana Carlos Javier
Liquidador Solidario
- Ketilsson Olav
- Morales Quintana Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 10, S 8, H IL 11939, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-16-35
Empresa: CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA
Apoderado Solidario
- Carranza Anna Karina
- Ketilsson Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 203, S 8, H IL 555, I/A 24 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-35
Empresa: CASAS HEDDY ESPAÑOLA SA
Consejero
- Da Silva David Resende Brandao
- Ketilsson Olav
- Raetta Marita
Presidente
- Ketilsson Olav
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 203, S 8, H IL 555, I/A 23 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-35
VER MAS ACTOS
Información de KETILSSON OLAV
Mostramos los datos de KETILSSON OLAV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KETILSSON OLAV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos