LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carlos III, 14
Código Postal 30201
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
CIF B30929905
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares
Fecha de Constitución 30/09/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vicente Moreno Ribelles | Liquidador Unico | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
Vicente Moreno Ribelles | Administrador Unico | 27/12/2021 | 05/01/2023 |
Esther Garcia Belmonte | Administrador Unico | 04/10/2019 | 27/12/2021 |
GARCIA BELMONTE E HIJOS SL | Socio Unico | 04/10/2019 | 07/04/2020 |
ACTOS BORME DE LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 2 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-30