VICENTE MORENO RIBELLES
Informe ejecutivo de VICENTE MORENO RIBELLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE MORENO RIBELLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL | Liquidador Unico | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL | Administrador Unico | 27/12/2021 | 05/01/2023 |
VINCULACIONES DE VICENTE MORENO RIBELLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE MORENO RIBELLES
Empresa: LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
Liquidador Unico
- Vicente Moreno Ribelles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
Empresa: LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Vicente Moreno Ribelles
Liquidador Unico
- Vicente Moreno Ribelles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
Empresa: LOGISTICA Y GESTION DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Vicente Moreno Ribelles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 190, S 8, H MU100033, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-30
Información de VICENTE MORENO RIBELLES
Mostramos los datos de VICENTE MORENO RIBELLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE MORENO RIBELLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos