LOGISTICA SAGI M C TRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rivero, 71
Código Postal 08032
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
CIF B63424642
Capital Social 60206.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 09/02/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nofuentes Perez Natividad | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
Nofuentes Perez Natividad | Administrador Unico | 15/01/2019 | 15/02/2021 |
Castellano Mesa Ignacio | Administrador Unico | 06/07/2016 | 15/01/2019 |
Castellano Mesa Ignacio | Administrador Solidario | 26/06/2009 | 06/07/2016 |
Peña Roca Salustiano | Administrador Solidario | 06/07/2016 |
ACTOS BORME DE LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 9 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 9 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 9 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA NATIVIDAD NOFUENTES PEREZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 8 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 8 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 8 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Capital Anterior: | 43.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.206,00 | Euros |
Porcentaje: | 39,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 121, S 8, H B 284655, I/A 7 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 121, S 8, H B 284655, I/A 6 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 121, S 8, H B 284655, I/A 6 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
- PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 121, S 8, H B 284655, I/A 5 N (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08