CASTELLANO MESA IGNACIO
Informe ejecutivo de CASTELLANO MESA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTELLANO MESA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTIC STORE TRAFFIK SL | Apoderado Solidario | 30/09/2015 | 16/04/2019 |
LOGISTICA SAGI M C TRANS SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | 15/01/2019 |
LOGISTICA SAGI M C TRANS SL | Administrador Solidario | 26/06/2009 | 06/07/2016 |
GRAPSA TRANSPORTES SL | Apoderado | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO MESA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO MESA IGNACIO
Empresa: LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Administrador Unico
- Castellano Mesa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 122, S 8, H B 284655, I/A 8 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Administrador Unico
- Castellano Mesa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 121, S 8, H B 284655, I/A 6 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Administrador Solidario
- Castellano Mesa Ignacio
- Peña Roca Salustiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 121, S 8, H B 284655, I/A 6 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: LOGISTIC STORE TRAFFIK SL
Apoderado Solidario
- Castellano Mesa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44389 , F 142, S 8, H B 454700, I/A 3 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Empresa: GRAPSA TRANSPORTES SL
Apoderado
- Castellano Mesa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30901 , F 214, S 8, H B 122947, I/A 18 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: LOGISTICA SAGI M C TRANS SL
Administrador Solidario
- Castellano Mesa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 120, S 8, H B 284655, I/A 4 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-08
Información de CASTELLANO MESA IGNACIO
Mostramos los datos de CASTELLANO MESA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO MESA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos