INTEGRA ASESORIA EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escobal, 31
Código Postal 37120
Municipio Doñinos de Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTEGRA ASESORIA EMPRESARIAL SL
CIF B37513199
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/01/2012
Nombres Anteriores
- LOFETEL TIENDAS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Benito Martin Jesus Alberto
Propietario MARLOFER GESTION SL
VINCULACIONES DE INTEGRA ASESORIA EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRA ASESORIA EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Martin Jesus Alberto | Administrador Unico | 20/04/2016 | 03/08/2017 |
MARLOFER GESTION SL | Socio Unico | 22/11/2016 | 03/08/2017 |
Lca S.R.O | Socio Unico | 11/11/2015 | 22/11/2016 |
Miguel Fernandez Maria-iluminada | Administrador Unico | 20/04/2016 | |
Miguel Fernandez Maria Inmaculada | Administrador Unico | 01/02/2012 | 20/04/2016 |
Marlohold Sro | Socio Unico | 15/07/2015 | 11/11/2015 |
NUEVOMARLOFER SL | Socio Unico | 01/02/2012 | 15/07/2015 |
ACTOS BORME DE INTEGRA ASESORIA EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 5, S 8, H SA 14160, I/A 9 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 5, S 8, H SA 14160, I/A 9 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
- C/ ESCOBAL 31 (DOÑINOS DE SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 5, S 8, H SA 14160, I/A 8 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-37
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 5, S 8, H SA 14160, I/A 8 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 4, S 8, H SA 14160, I/A 7 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 4, S 8, H SA 14160, I/A 7 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-37
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 4, S 8, H SA 14160, I/A 6 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-37
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 4, S 8, H SA 14160, I/A 5 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-37
- C/ SEGUNDA 4 BAJO - POLIGONO INDUSTRIAL EL MONTALV (CARBAJOSA DE LA SAGRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 3, S 8, H SA 14160, I/A 4 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-37
- C/ RECTOR LUCENA 1-9 2º A (SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 3, S 8, H SA 14160, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-9-37